Auskünfte zu Jana Yaacoub
Neueste SHAB-Meldungen: Jana Yaacoub
Publikationsnummer: HR02-1005935167, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Rosenstar GmbH, in Luzern, CHE-194.833.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, S.0, Publ. 1508441).
Firma neu:
Rosenstar GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Gassmatt 1, 6018 Buttisholz Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher Lingg, Selina Marlis, von Escholzmatt-Marbach, Luzern und Wolhusen, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Yaacoub, Jana, von Wichtrach, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1005843461, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Flydeas GmbH, in Luzern, CHE-390.445.518, c/o Jana Yaacoub, Gütschhöhe 3, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Begleitung von Unternehmen in der Entwicklung von Zukunftsvisionen, Unternehmenswerten und Werteverankerung mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 11.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Yaacoub, Jana, von Wichtrach, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Troller, Matthias, von Kienberg, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6646248, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Minz Agentur für visuelle Kommunikation GmbH, in Luzern, CH-100.4.027.118-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 14, Publ. 5720116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yaacoub, Jana, von Wichtrach, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Susann, von Luzern und Nottwil, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Harry, Allan, von Luzern und Büron, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].